Rasmus Christiansen
Karrieren startede hos: | EL:CON HORSENS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 305.764' DKK KR 328 A/S (Nu: PALSGAARD A/S) (2022) |
Største underskud: | -13.431' DKK HELLEBJERG A/S (Nu: Palsgaard Bio Energy A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 2.237.147' DKK SCHOU-FONDET (2023) |
Største gæld: | 768.847' DKK KR 328 A/S (Nu: PALSGAARD A/S) (2023) |
Det begyndte for nu flere år siden ved EL:CON HORSENS A/S (tidligere SCANTICON-ÅRHUS A/S) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Rasmus Christiansen i 22 år 4 måneder, før fratrædelsen den 23. august 1990.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2012.
Bestyrelsesposter (2)
-
GLOSTRUP PARK HOTEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2001 -
COPENHAGEN AIRPORTS INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
KR 328 A/S (Nu: PALSGAARD A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
Einar A/S (Nu: Palsgaard Solar A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
SCHOU-FONDET (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.05.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2015 - 01.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2010 - 01.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2010 - 01.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2010 - 01.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Rasmus Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved KR 328 A/S (Nu: PALSGAARD A/S) der præsenterede et overskud på 305.764' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved HELLEBJERG A/S (Nu: Palsgaard Bio Energy A/S) der præsenterede et underskud på 13.431' DKK.
Rasmus har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 4 måneder fra 2001 til i dag hos GLOSTRUP PARK HOTEL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 146.922' DKK (KR 328 A/S (Nu: PALSGAARD A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.084' DKK (COPENHAGEN AIRPORTS INTERNATIONAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.237.147' DKK (SCHOU-FONDET).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.084' DKK (COPENHAGEN AIRPORTS INTERNATIONAL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Rasmus Hagstad Lund.