Niels Jørn Assersen
Karrieren startede hos: | MUNKEBO BEHOLDERFABRIK TRADING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.690' DKK KERTEMINDE RESORT A/S (Nu: Plænen ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -17.791' DKK FERLOV ApS (2015) |
Største egenkapital: | 14.321' DKK MUNKEBO INDUSTRI A/S (Nu: MUNKEBO CLEMCO A/S) (2023) |
Største gæld: | 41.281' DKK KERTEMINDE RESORT A/S (Nu: Plænen ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos MUNKEBO INDUSTRI A/S (Nu: MUNKEBO CLEMCO A/S) (2020) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i MUNKEBO BEHOLDERFABRIK TRADING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Jørn Assersen i 18 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1989 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. juni 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NJA FYN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
MUNKEBO CLEMCO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.1996 -
NJA FYN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2005
Bestyrelsesposter (2)
-
MUNKEBO CLEMCO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2020 -
FERLOV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
KERTEMINDE RESORT A/S (Nu: Plænen ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020 -
MUNKEBO CLEMCO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020 -
FERLOV ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2009 - 03.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.03.1996 - 30.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.03.1988 - 04.11.1994
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.12.1995 - 07.10.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.1996 - 01.10.2006
Direktør
28.03.1996 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Jørn Assersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i KERTEMINDE RESORT A/S (Nu: Plænen ApS) der præsenterede et overskud på 7.690' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i KERTEMINDE RESORT A/S (Nu: Plænen ApS) der præsenterede et underskud på 8.903' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 2 måneder fra 1971 til 1989 hos MUNKEBO BEHOLDERFABRIK TRADING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.250' DKK (FERLOV ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 9.150' DKK (KERTEMINDE RESORT A/S (Nu: Plænen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.321' DKK (MUNKEBO INDUSTRI A/S (Nu: MUNKEBO CLEMCO A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13.932' DKK (FERLOV ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Thomas James La Mantia.