Inga Karen Gade
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | DANSK ELASTOMER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.631' DKK A/S PSE 13 NR. 1000 (Nu: DANSK ELASTOMER A/S) (2018) |
Største underskud: | -953' DKK DANSK ELASTOMER HOLDING A/S (Nu: GADE HOLDING A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 26.951' DKK DANSK ELASTOMER HOLDING A/S (Nu: GADE HOLDING A/S) (2016) |
Største gæld: | 10.770' DKK Gade Holding 2020 ApS (2020) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos A/S PSE 13 NR. 1000 (Nu: DANSK ELASTOMER A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK ELASTOMER A/S (38 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede i 1986 i DANSK ELASTOMER A/S (tidligere A/S PSE 13 NR. 1000) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Inga Karen Gade nu bestreddet i 38 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 11.204' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK ELASTOMER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.08.1986
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Gade Holding 2020 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
Gade Holding 2020 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
Gade Holding 2020 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021
Blå bog (fortsat)
Inga har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.08.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
27.01.2020 - 29.10.2021
Bestyrelsesmedlem
07.05.2021 - 29.10.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.1998 - 31.03.2021
Bestyrelsesmedlem
01.05.1998 - 03.12.2020
Bestyrelsesmedlem
03.12.2020 - 31.03.2021
Ejerandel: 50%
Inga Karen Gade har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i A/S PSE 13 NR. 1000 (Nu: DANSK ELASTOMER A/S) der præsenterede et overskud på 11.631' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i DANSK ELASTOMER HOLDING A/S (Nu: GADE HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 953' DKK.
Inga har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 38 år 1 måned fra 1986 til i dag hos DANSK ELASTOMER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Inga' netværk er Jacob Rene Gade.