Kirsti Selch Findal Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 1974 (49 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jeva Lædervarer A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.037' DKK JEVA LÆDERVARER A/S (Nu: Jeva Lædervarer A/S) (2014) |
Største underskud: | -752' DKK JEVA LÆDERVARER A/S (Nu: Jeva Lædervarer A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 6.006' DKK KIRSTI OG PREBEN JENSEN HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 4.615' DKK JEVA LÆDERVARER A/S (Nu: Jeva Lædervarer A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Jeva Lædervarer A/S (49 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for nu flere år siden ved Jeva Lædervarer A/S (tidligere JEVA LÆDERVARER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Kirsti Selch Findal Jensen nu besiddet i 49 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med kufferter og lædervarer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 752' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Jeva Lædervarer A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.1974
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
KIRSTI OG PREBEN JENSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2016
Registreringsdato: 08.07.2016 -
KIRSTI OG PREBEN JENSEN HOLDING A/S (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2015
Registreringsdato: 15.12.2015 -
KIRSTI OG PREBEN JENSEN HOLDING A/S (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.10.2015
Registreringsdato: 28.10.2015
Blå bog (fortsat)
Kirsti har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.12.1974 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.05.1998 - 08.07.2016
Ejer
28.10.2015 - 15.12.2015
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
02.09.1987 - 02.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirsti Selch Findal Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved JEVA LÆDERVARER A/S (Nu: Jeva Lædervarer A/S) der præsenterede et overskud på 1.037' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved JEVA LÆDERVARER A/S (Nu: Jeva Lædervarer A/S) der præsenterede et underskud på 752' DKK.
Kirsti har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 49 år 9 måneder fra 1974 til i dag hos Jeva Lædervarer A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kirsti' netværk er Preben Jensen.