Jørgen Rasmussen Tang
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 1981 (43 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASX 1631 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 443' DKK Favrskovsen A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.741' DKK ASX 1631 ApS (2020-21) |
Største gæld: | 2.955' DKK Favrskovsen A/S (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Favrskovsen A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af ASX 1631 ApS (34 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1981 ved ASX 1631 ApS som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør havde Jørgen Rasmussen Tang i 34 år 10 måneder, før fratrædelsen den 13. april 2016.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ASX 1631 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
HADSTEN HUSHJÆLP K/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
ASX 1631 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Favrskovsen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Favrskovsen A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2020
Registreringsdato: 07.09.2020 -
ASX 1631 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.12.2017
Registreringsdato: 07.12.2017 -
HADSTEN HUSHJÆLP K/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2017
Registreringsdato: 30.09.2017
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.05.2017 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
27.05.1981 - 13.04.2016
Direktør
03.05.2016 - 07.12.2017
Direktør
03.05.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.07.2017 - 26.09.2022
Ejer
30.09.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85%
Jørgen Rasmussen Tang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ASX 1631 ApS (ejer lige nu 85%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.645' DKK. Igennem sit holdingselskab ASX 1631 ApS har Jørgen dermed også ejerandele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jørgen Rasmussen Tang, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ASX 1631 ApS fremviste et overskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 178' DKK (Favrskovsen A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.645' DKK (ASX 1631 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.710' DKK (Favrskovsen A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Flemming Angelo Tang.