Lars Lindholm Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 1974 (49 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HARTZ PICKLES OG SALATER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.024' DKK HARTZ PICKLES OG SALATER ApS (2017-18) |
Største underskud: | -476' DKK Haase Bogproduktion A/S (2022) |
Største egenkapital: | 4.865' DKK LINDHOLM HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.280' DKK HARTZ PICKLES OG SALATER ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos HARTZ PICKLES OG SALATER ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af HARTZ PICKLES OG SALATER ApS (49 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for længe siden i HARTZ PICKLES OG SALATER ApS i hvervet som Direktør og Reel ejer. Hvervet som Direktør har Lars Lindholm Nielsen nu besiddet i 49 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af smagspræparater og krydderier. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 614' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LINDHOLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HARTZ PICKLES OG SALATER ApS
Via LINDHOLM HOLDING ApS -
Dewi Tara Resort ApS
Via LINDHOLM HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Dewi Tara Resort ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2015 -
HARTZ PICKLES OG SALATER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.1974 -
LINDHOLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
Haase Bogproduktion A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.07.2022
Tidslinje (7)
-
Haase Bogproduktion A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2022
Registreringsdato: 09.07.2022 -
Dewi Tara Resort ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2015
Registreringsdato: 01.06.2015 -
LINDHOLM FILM ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2006
Registreringsdato: 23.11.2006
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.10.1974 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.1999 - 23.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Lindholm Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LINDHOLM HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.865' DKK. Gennem sit holdingselskab LINDHOLM HOLDING ApS har Lars dermed også andele i HARTZ PICKLES OG SALATER ApS (100%) & Dewi Tara Resort ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lars Lindholm Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor HARTZ PICKLES OG SALATER ApS landede et overskud på 1.024' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Dewi Tara Resort ApS landede et underskud på 252' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 614' DKK (HARTZ PICKLES OG SALATER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 241' DKK (Haase Bogproduktion A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.865' DKK (LINDHOLM HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -533' DKK (Dewi Tara Resort ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Michael Eik Haase.