Jens Peter Hoeck
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1984 (40 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NEXOR-BROKERS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 57.099' DKK LEISURE DANMARK ApS (2020) |
Største underskud: | -76.896' DKK FAMILIEN SKAK HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 158.316' DKK BASISBANK A/S (Nu: BASISFINANS A/S) (2022) |
Største gæld: | 410.413' DKK RANDERS LEISURE EJENDOMSSELSKAB A/S (2014) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos ZESO ARCHITECTS A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Axa Invest ApS (25 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1984 i NEXOR-BROKERS ApS (tidligere LAKRIDSKOMPAGNIET AF 1984 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Peter Hoeck i 14 år 10 måneder, inden stoppet d. 14. december 1998.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HOECK MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100% -
Hoeck Enterprise ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Exergion ApS
Via HOECK MANAGEMENT ApS -
Motor Leasing Holding ApS
Via Hoeck Enterprise ApS -
Motor Leasing ApS
Via Motor Leasing Holding ApS -
Motor Leasing Import ApS
Via Motor Leasing Holding ApS -
Better Be Good ApS
Via Hoeck Enterprise ApS -
Stock Capital ApS
Via Hoeck Enterprise ApS
Direktørposter (4)
-
HOECK MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2011 -
Exergion ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2018 -
JIRI Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2019 -
Hoeck Enterprise ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
BE Shark Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2023 -
SHARK SOLUTIONS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2023
Tidslinje (110)
-
Motor Leasing ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Motor Leasing Import ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Motor Leasing Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
29.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Direktør og Reel ejer
22.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Ejer
18.11.2011 - Stadig aktiv
Direktør
14.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.12.2017 - 10.02.2019
Reel ejer
08.12.2017 - 16.04.2019
Direktør
11.02.2019 - 15.02.2021
Reel ejer
17.04.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.02.2021 - 22.08.2023
Ejerandel: 45%
Jens Peter Hoeck er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hoeck Enterprise ApS (90% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -920' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Motor Leasing Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Peter Hoeck, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens Peter Hoeck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Motor Leasing ApS der præsenterede et overskud på 1.696' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i FAMILIEN SKAK HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 29.528' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 35 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 25 år 1 måned fra 1984 til 2009 hos Axa Invest ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.629' DKK (LEISURE DANMARK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.821' DKK (FREDERIKSBORGVEJ 73 ApS (Nu: Heimstaden Dortheavej ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 80.478' DKK (FREDERIKSBORGVEJ 73 ApS (Nu: Heimstaden Dortheavej ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -937' DKK (Motor Leasing ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Michael Paulsen.