Flemming Kold
Karrieren startede hos: | KOLDS SAVVÆRK AKTIESELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.770' DKK KATALYSATOR ApS (Nu: Peoples.dk ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -603' DKK PEOPLES ApS (Nu: Selskabet af 11. februar 2016 ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 5.072' DKK KATALYSATOR ApS (Nu: Peoples.dk ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.444' DKK PEOPLES ApS (Nu: Selskabet af 11. februar 2016 ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos KATALYSATOR ApS (Nu: Peoples.dk ApS) (2022-23) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for længe siden i KOLDS SAVVÆRK AKTIESELSKAB i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Kold i 55 år 4 måneder, inden stoppet d. 5. juli 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. marts 1989.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Boligselskabet Louisenlund Kerteminde ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Kold's Holding med Holdning ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Peoples.dk ApS
Via Kold's Holding med Holdning ApS -
Peoples ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Kold's Holding med Holdning ApS -
Kold Holding 2024 ApS
Via Kold's Holding med Holdning ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Kold's Holding med Holdning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2016 -
Peoples.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.1997
Bestyrelsesposter (1)
-
Kold Holding 2024 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Kold Holding 2024 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
Boligselskabet Louisenlund Kerteminde ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.07.2021
Registreringsdato: 06.07.2021 -
Boligselskabet Louisenlund Kerteminde ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.07.2021
Registreringsdato: 05.07.2021
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 91 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
25.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1961 - Stadig aktiv
Ejer
19.09.2000 - 05.07.2021
Ejer
06.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.04.1993 - 31.12.2016
Direktør
20.03.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2000 - 28.02.2021
Reel ejer
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2004 - 12.02.2016
Direktør
30.09.2014 - 12.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Kold er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kold's Holding med Holdning ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.507' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Kold Holding 2024 ApS (51%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Flemming Kold, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor KATALYSATOR ApS (Nu: Peoples.dk ApS) landede et overskud på 5.770' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor KATALYSATOR ApS (Nu: Peoples.dk ApS) landede et underskud på 394' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 5.770' DKK (KATALYSATOR ApS (Nu: Peoples.dk ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.072' DKK (KATALYSATOR ApS (Nu: Peoples.dk ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.280' DKK (BOLIGSELSKABET LOUISENLUND. KERTEMINDE ApS (Nu: Boligselskabet Louisenlund Kerteminde ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Peter Saabye.