Lars Bruhn
Karrieren startede hos: | HELGE BRUHN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 12.945' DKK CHRISTIAN BRUHN A/S (Nu: CANON DANMARK A/S) (2022) |
Største underskud: | -9.986' DKK CHRISTIAN BRUHN A/S (Nu: CANON DANMARK A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 105.637' DKK CHRISTIAN BRUHN A/S (Nu: CANON DANMARK A/S) (2022) |
Største gæld: | 138.250' DKK CHRISTIAN BRUHN A/S (Nu: CANON DANMARK A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 286 årsværk hos CHRISTIAN BRUHN A/S (Nu: CANON DANMARK A/S) (2015) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor for nu flere år siden ved HELGE BRUHN A/S som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Direktør havde Lars Bruhn i 48 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. maj 2020.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.905' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS BRUHN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bruhn Ejendomsselskab ApS
Via LARS BRUHN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
LARS BRUHN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2014 -
Bruhn Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2016
Tidslinje (29)
-
HELGE BRUHN A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
HELGE BRUHN A/S
Fratrådt som direktørDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
HELGE BRUHN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 53 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.06.1971 - 03.04.2024
Ejer
01.01.1990 - 03.04.2024
Direktør
27.03.2024 - 03.04.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
22.12.2016 - 22.12.2016
Direktør og Reel ejer
22.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2009 - 20.04.2012
Direktør
10.06.2011 - 20.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.06.1992 - 16.05.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Bruhn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS BRUHN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.042' DKK. Igennem sit holdingselskab LARS BRUHN HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i Bruhn Ejendomsselskab ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Bruhn, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HELGE BRUHN A/S fremviste et overskud på 3.539' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.274' DKK (CHRISTIAN BRUHN A/S (Nu: CANON DANMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 104.565' DKK (CHRISTIAN BRUHN A/S (Nu: CANON DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.806' DKK (Bruhn Ejendomsselskab ApS).