Nicolay Frederik Juell Landmark
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUSINESS LINE A/S (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -876' DKK HANSEN FASHION TECHNOLOGY A/S (2016) |
Største egenkapital: | -280' DKK HANSEN FASHION TECHNOLOGY A/S (2014-15) |
Største gæld: | 2.771' DKK HANSEN FASHION TECHNOLOGY A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HANSEN FASHION TECHNOLOGY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANSEN FASHION TECHNOLOGY A/S (9 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1986 ved BUSINESS LINE A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Nicolay Frederik Juell Landmark i 1 år 9 måneder, før stoppet den 17. oktober 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 5. november 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANSEN FASHION TECHNOLOGY A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (5)
-
HANSEN FASHION TECHNOLOGY A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.10.2014
Registreringsdato: 09.10.2014 -
BUSINESS LINE A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.10.1988
Registreringsdato: 17.10.1988 -
BUSINESS LINE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.10.1988
Registreringsdato: 17.10.1988
Blå bog (fortsat)
Nicolay har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.12.1986 - 17.10.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HANSEN FASHION TECHNOLOGY A/S kunne fremvise et underskud på 876' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolay' netværk er Kristian Mikael Engsig.