Egon Leth Schou
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1982 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 33' DKK DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS (2018) |
Største underskud: | -215' DKK DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS (2016) |
Største egenkapital: | -446' DKK DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS (2014) |
Største gæld: | 2.239' DKK DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS (18 år 6 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1982 hos DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS i rollen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør bestred Egon Leth Schou i 18 år 6 måneder, før stoppet d. 1. juli 2001.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med porcelæns- og glasvarer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 17' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2006
Tidslinje (4)
-
DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2015
Registreringsdato: 02.06.2015 -
DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.11.2006
Registreringsdato: 12.11.2006 -
DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2001
Registreringsdato: 01.07.2001
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS kunne fremvise et overskud på 33' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor DANSK PLATTEBØRS OG ANTIKVITETER ApS kunne fremvise et underskud på 215' DKK.