Palle Bach
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1981 (43 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | S.O. I ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.168' DKK BACH HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.370' DKK BACH HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 7.556' DKK BACH HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 348' DKK BACH HOLDING ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af BACH HOLDING ApS (26 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1981 ved S.O. I ApS (tidligere AKTION MØBLER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Palle Bach i 6 år 9 måneder, før stoppet den 30. oktober 1987.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. marts 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BACH HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
BACH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.1998
Repræsentant (1)
-
Rømø Gastronomisk klub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Rømø Gastronomisk klub
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.02.2023
Registreringsdato: 23.02.2023 -
SKANBACH ApS. SKANDERBORG
Fratrådt som direktørDato: 22.02.2010
Registreringsdato: 22.02.2010 -
SCANBACH FURNITURE ApS (Nu: SKANBACH FURNITURE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2009
Registreringsdato: 30.11.2009
Blå bog (fortsat)
Palle har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Reel ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
01.05.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
20.12.1984 - 22.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Palle Bach er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BACH HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.061' DKK. Igennem holdingselskabet BACH HOLDING ApS har Palle derfor også ejerandele i og .
Du kan også se koncerndiagram for Palle Bach, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor BACH HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.168' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor BACH HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.370' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Helle Dahlgren Atzen.