Birger Bose Nielsen
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET M. OSKAR NIELSEN, EJENDOMS- OG MATERIELUDLEJNING (Direktør) |
Største overskud: | 13.421' DKK AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN I ESBJERG (Nu: HØJGAARD INDUSTRI A/S) (2016) |
Største underskud: | -3.975' DKK AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN. EJENDOMS-OG MATERIELUDLEJNING I ESBJERG (2016) |
Største egenkapital: | 25.751' DKK AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN I ESBJERG (Nu: HØJGAARD INDUSTRI A/S) (2021) |
Største gæld: | 8.374' DKK AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN I ESBJERG (Nu: HØJGAARD INDUSTRI A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN I ESBJERG (Nu: HØJGAARD INDUSTRI A/S) (2023) |
Det hele startede for alvor for nu mange år siden hos AKTIESELSKABET M. OSKAR NIELSEN, EJENDOMS- OG MATERIELUDLEJNING med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Birger Bose Nielsen i 23 år 8 måneder, før stoppet d. 6. september 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. september 1996.
Tidslinje (30)
-
A/S M. OSKAR NIELSEN AF 1996 (Nu: M. OSKAR NIELSEN AF 1996 APS)
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
A/S M. OSKAR NIELSEN AF 1996 (Nu: M. OSKAR NIELSEN AF 1996 APS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
DRAS NR. 1296 A/S (Nu: BIRGER NIELSEN - EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB APS)
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024
Blå bog (fortsat)
Birger har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
06.09.1996 - 28.06.2024
Reel ejer
06.09.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.1990 - 27.06.2024
Reel ejer
06.09.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.11.2017 - 22.02.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2007 - 25.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.12.1972 - 06.09.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Birger Bose Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN. EJENDOMS-OG MATERIELUDLEJNING I ESBJERG der præsenterede et overskud på 7.533' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN. EJENDOMS-OG MATERIELUDLEJNING I ESBJERG der præsenterede et underskud på 3.975' DKK.
Birger har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 11 måneder fra 1990 til 2024 hos BIRGER NIELSEN - EJENDOMS- OG INVESTERINGSSELSKAB APS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.675' DKK (AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN I ESBJERG (Nu: HØJGAARD INDUSTRI A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 327' DKK (A/S M. OSKAR NIELSEN AF 1996 (Nu: M. OSKAR NIELSEN AF 1996 APS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.638' DKK (AKTIESELSKABET BETONGÅRDEN I ESBJERG (Nu: HØJGAARD INDUSTRI A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.465' DKK (A/S M. OSKAR NIELSEN AF 1996 (Nu: M. OSKAR NIELSEN AF 1996 APS)).
En af de forbindelser som går igen i Birger' netværk er Frans Tilsted Bennetsen.