Karsten Anders Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1981 (42 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAN CARGO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.617' DKK RIKA HOLDING ApS (2014) |
Største underskud: | -3.679' DKK DAN CARGO A/S (2014) |
Største egenkapital: | 10.793' DKK RIKA HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 37.691' DKK DAN CARGO A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos RENGØRINGSSELSKABET RENT ApS (Nu: Rengøringsselskabet Rent A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af DAN CARGO A/S (33 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1981 i DAN CARGO A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Karsten Anders Sørensen i 32 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 15. september 2014.
Dengang var virksomhedens branche indenfor speditører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et underskud på 3.679' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. januar 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RIKA HOLDING ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Direktørposter (1)
-
RIKA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Grundejerforeningen Spurvehøjen
Fratrådt som repræsentantDato: 07.07.2024
Registreringsdato: 07.07.2024 -
Grundejerforeningen Spurvehøjen
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.01.2022
Registreringsdato: 15.01.2022 -
SIMP Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2021
Registreringsdato: 12.04.2021
Blå bog (fortsat)
Karsten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
15.01.2022 - 07.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2018 - 12.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2016 - 25.11.2018
Bestyrelsesmedlem
26.11.2018 - 12.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Reel ejer
02.11.2000 - 28.03.2019
Ejer og Direktør
02.11.2000 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.12.1981 - 02.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Karsten Anders Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RIKA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 695' DKK. Igennem holdingselskabet RIKA HOLDING ApS har Karsten derfor også ejerandele i RIKA HOLDING ApS (5-9.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Karsten Anders Sørensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Karsten Anders Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i RENGØRINGSSELSKABET RENT ApS (Nu: Rengøringsselskabet Rent A/S) der præsenterede et overskud på 1.090' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i DAN CARGO A/S der præsenterede et underskud på 3.679' DKK.
Karsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 9 måneder fra 1981 til 2014 hos DAN CARGO A/S.