Jens Lorens Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNIRAS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.517' DKK A/S PSE NR. 3954 (Nu: AA INTERNATIONAL CONSULTING ApS) (2018) |
Største underskud: | -14.315' DKK RISK INTELLIGENCE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 9.191' DKK RISK INTELLIGENCE A/S (2018) |
Største gæld: | 45.230' DKK RISK INTELLIGENCE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos RISK INTELLIGENCE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RECONNECT HOLDING ApS (14 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1982 i UNIRAS A/S i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jens Lorens Poulsen i 8 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 19. juli 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. maj 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 14 ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
RISK INTELLIGENCE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.04.2018
Tidslinje (20)
-
Marcura Nordics ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.07.2018
Registreringsdato: 24.07.2018 -
RISK INTELLIGENCE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2018
Registreringsdato: 06.04.2018 -
Marcura Nordics ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2016
Registreringsdato: 01.09.2016
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
06.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2016 - 31.08.2016
Bestyrelsesmedlem
01.09.2016 - 24.07.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2010 - 14.01.2016
Ejer
10.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 8% -
Stifter, Direktør og Ejer
09.02.2001 - 07.07.2015
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.01.1995 - 21.11.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Lorens Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i Marcura Nordics ApS der præsenterede et overskud på 197' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i RISK INTELLIGENCE A/S der præsenterede et underskud på 14.315' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 2018 til i dag hos RISK INTELLIGENCE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 408' DKK (Marcura Nordics ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.315' DKK (RISK INTELLIGENCE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.721' DKK (A/S PSE NR. 3954 (Nu: AA INTERNATIONAL CONSULTING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.315' DKK (RISK INTELLIGENCE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jørn-Ole Frydenlund.