Charlotte Bruun Mac Cabe
Erhvervsaktiv: | 9. dec. 1985 - 31. dec. 2019 |
Karrieren startede hos: | CREATION GROUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.933' DKK H.J. FIGURER A/S (Nu: CREATION GROUP A/S) (2022) |
Største underskud: | -1.034' DKK H.J. FIGURER A/S (Nu: CREATION GROUP A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 5.301' DKK H.J. FIGURER A/S (Nu: CREATION GROUP A/S) (2022) |
Største gæld: | 10.116' DKK H.J. FIGURER A/S (Nu: CREATION GROUP A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos H.J. FIGURER A/S (Nu: CREATION GROUP A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CREATION GROUP A/S (21 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1985 ved CREATION GROUP A/S (tidligere H.J. FIGURER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Charlotte Bruun Mac Cabe i 21 år, før stoppet den 5. januar 2007.
Nu arbejder virksomheden med anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 968' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LOTTE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LOTTE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
HeLt Rent Multiservice v/Charlotte Mac Cabe (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
HeLt Rent Multiservice v/Charlotte Mac Cabe (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.05.2019
Registreringsdato: 22.05.2019 -
LOTTE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.03.2007
Registreringsdato: 22.03.2007
Blå bog (fortsat)
Charlotte har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.03.2007 - Stadig aktiv
Ejer
22.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.05.2019 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.07.2003 - 05.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.1985 - 05.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.06.1992 - 13.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor LOTTE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 226' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor LOTTE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 41' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 35' DKK (LOTTE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 968' DKK (H.J. FIGURER A/S (Nu: CREATION GROUP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.546' DKK (H.J. FIGURER A/S (Nu: CREATION GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 876' DKK (LOTTE HOLDING ApS).