Eskild Ejlif Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKINWEAR ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 137' DKK OLSEN SERVICE ApS (2021) |
Største underskud: | -585' DKK Hansen Café & Bar ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 152' DKK OLSEN SERVICE ApS (2023) |
Største gæld: | 1.164' DKK Hansen Café & Bar ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos OLSEN SERVICE ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af OLSEN SERVICE ApS (16 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1986 hos SKINWEAR ApS (tidligere ApS SMBK NR 1217) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Eskild Ejlif Olsen i 4 år 2 måneder, inden stoppet den 29. marts 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. marts 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OLSEN SERVICE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
OLSEN SERVICE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Olsens Polering ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Olsens Polering ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Stevnsvej 33 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.11.2020
Registreringsdato: 11.11.2020
Blå bog (fortsat)
Eskild har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2020 - 31.12.2020
Bestyrelsesmedlem
01.07.2020 - 31.12.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
03.01.2018 - 11.11.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
24.01.2008 - 10.08.2016
Ejer
24.01.2008 - Stadig aktiv
Direktør
30.09.2016 - 31.05.2020
Bestyrelsesmedlem
31.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.07.2019 - 10.09.2019
Reel ejer
15.07.2019 - 05.09.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.11.2018 - 14.01.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor OLSEN SERVICE ApS landede et overskud på 137' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Hansen Café & Bar ApS landede et underskud på 585' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 86' DKK (OLSEN SERVICE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48' DKK (Hansen Café & Bar ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 152' DKK (OLSEN SERVICE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -836' DKK (Hansen Café & Bar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Eskild' netværk er Tina Olsen.