Bodil Bjerre Nielsen
Karrieren startede hos: | ApS AF 8. FEBRUAR 1972 (Direktør) |
Største overskud: | 47.506' DKK C. DAMGAARD HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -12.055' DKK Stakroge ApS (2022) |
Største egenkapital: | 343.211' DKK C. DAMGAARD HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 189.796' DKK VIVAROS ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos ASSENTOFT MASKINFABRIK ApS (Nu: ASSENTOFT SILO A/S) (2020) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for længe siden i ApS AF 8. FEBRUAR 1972 i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Bodil Bjerre Nielsen i 36 år 10 måneder, inden stoppet d. 15. december 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. december 2008.
Direktørposter (9)
-
VIVAROS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2014 -
MARSVEJ 28 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2011 -
ASSENTOFT ERHVERVS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2008 -
C. DAMGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2008 -
ASSENTOFT INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2008 -
ASSENTOFT ERHVERVSCENTER 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2009 -
ESSENBÆK INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2009 -
ASSENTOFT ERHVERVSCENTER 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2009 -
Stakroge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2017
Tidslinje (37)
-
Marselis Boulevard ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
SILOVEJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
HENDRIK PONTOPPIDANSGADE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021
Blå bog (fortsat)
Bodil har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor C. DAMGAARD HOLDING ApS landede et overskud på 47.506' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Stakroge ApS landede et underskud på 12.055' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.230' DKK (ASSENTOFT HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.830' DKK (ASSENTOFT ERHVERVS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 63.242' DKK (ASSENTOFT ERHVERVS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -18.411' DKK (Stakroge ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bodil' netværk er Carl Damgaard Nielsen.