Svend Erling Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRIMIX ApS (Direktør) |
Største overskud: | 246.200' DKK TREFOR VARME A/S (2019) |
Største underskud: | -151.619' DKK TREFOR VAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 1.308.663' DKK TREFOR VAND A/S (2023) |
Største gæld: | 2.191.009' DKK TREFOR EL-NET A/S (2023) |
Flest årsværk: | 214 årsværk hos TREFOR ENTREPRISE A/S (Nu: EWII Teknik A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af Anpartsselskabet af 26. september 2022 Vejen (25 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1985 i TRIMIX ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Svend Erling Hansen i 3 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 8. november 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. februar 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEH HOLDING VEJEN ApS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
SEH HOLDING VEJEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
SEH HOLDING VEJEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
SEH HOLDING VEJEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024
Blå bog (fortsat)
Svend har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.02.1997 - 05.10.2022
Bestyrelsesmedlem
11.06.2012 - 02.06.2022
Reel ejer
11.06.2012 - 02.09.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.08.2005 - 18.04.2024
Ejer
15.08.2005 - Stadig aktiv
Direktør
24.05.2024 - 14.06.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2011 - 31.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2018 - 30.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2018 - 30.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend Erling Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SEH HOLDING VEJEN ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 223' DKK. Igennem holdingselskabet SEH HOLDING VEJEN ApS har Svend derfor også ejerandele i & .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Svend Erling Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SEH HOLDING VEJEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 151' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SEH HOLDING VEJEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 764' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43.066' DKK (TREFOR EL-NET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.754' DKK (TREFOR ENTREPRISE A/S (Nu: EWII Teknik A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.308.663' DKK (TREFOR VAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 223' DKK (SEH HOLDING VEJEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Hans Flemming Hansen.