Jens Kirk Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 1985 (39 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FONDEN BSS BOOKS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 40.270' DKK GLOBAL LIGHTNING PROTECTION SERVICES A/S (Nu: DK-Lightning A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -126.084' DKK AXEL TOFT FOOD A/S (Nu: DLG INGREDIENTS A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 51.620' DKK AXEL TOFT FOOD A/S (Nu: DLG INGREDIENTS A/S) (2014) |
Største gæld: | 116.887' DKK AXEL TOFT FOOD A/S (Nu: DLG INGREDIENTS A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 90 årsværk hos BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DLG INGREDIENTS A/S (7 år 2 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1985 i FONDEN BSS BOOKS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Kirk Kristensen i 7 år, før fratrædelsen d. 6. august 1992.
Virksomhedens branche var dengang indenfor detailhandel med bøger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 kunne vise et overskud på 364' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. oktober 2023.
Direktørposter (3)
-
Vivarfire ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2022 -
Bandagist-Centret Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2022 -
BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022 -
Bandagist-Centret Ejendomsselskab ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022 -
Vivarfire ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2019 - 01.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.04.2018 - 25.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Kirk Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i IoT Infrastructure A/S der præsenterede et underskud på 593' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 2 måneder fra 2003 til 2010 hos DLG INGREDIENTS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.245' DKK (BANDAGIST-CENTRET, ORTOPÆDISKE BANDAGERIER OG SKOMAGERIER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 17.713' DKK (Vivarfire ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.370' DKK (Bandagist-Centret Ejendomsselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Ken Bader.