Ole Bent Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENSENS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.649' DKK Jensen Stege Holding ApS (2021-22) |
Største underskud: | -495' DKK Jensen Stege Holding ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 4.562' DKK Jensen Stege Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.322' DKK JENSENS ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos JENSENS ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af JENSENS ApS (48 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for længe siden i JENSENS ApS (tidligere POUL JENSEN & SØNNER ApS) som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Ole Bent Jensen købte en andel af virksomheden den 19. december 1975 og havde en andel på . På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Ole af: John Peer Jensen. Hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør har Ole nu besiddet i 11 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen fremstilling af andre møbler. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 947' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jensen Stege Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JENSENS ApS
Via Jensen Stege Holding ApS
Direktørposter (2)
-
JENSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.1975 -
Jensen Stege Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2015
Tidslinje (13)
-
Jensen Stege Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.04.2019
Registreringsdato: 09.04.2019 -
Jensen Stege Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 08.04.2019
Registreringsdato: 08.04.2019 -
ANPARTSSELSKABET MØN 2005
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2015
Registreringsdato: 23.11.2015
Blå bog (fortsat)
Ole har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
31.07.2015 - 08.04.2019
Direktør
31.07.2015 - Stadig aktiv
Ejer
09.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.1975 - 13.07.1987
Ejer
19.12.1975 - 30.07.2015
Direktør
19.12.1975 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.11.2004 - 27.03.2007
Reel ejer
31.07.2015 - 08.04.2019
Reel ejer
09.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
19.01.2005 - 23.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Bent Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jensen Stege Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.562' DKK. Igennem sit holdingselskab Jensen Stege Holding ApS har Ole dermed også ejerandele i JENSENS ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ole Bent Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Jensen Stege Holding ApS fremviste et overskud på 1.649' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Jensen Stege Holding ApS fremviste et underskud på 495' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Kim Michael Jensen.