Simon Neergaard-Holm
Karrieren startede hos: | A/S FREDERICIA DAMPVASKERI (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 521' DKK ApS EKS 1. NR. 203 (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 10. SEPTEMBER 2007 ApS) (2017) |
Største underskud: | -343' DKK ApS EKS 1. NR. 203 (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 10. SEPTEMBER 2007 ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 6.704' DKK ApS EKS 1. NR. 203 (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 10. SEPTEMBER 2007 ApS) (2017) |
Største gæld: | 199' DKK ApS EKS 1. NR. 203 (Nu: INVESTERINGSSELSKABET AF 10. SEPTEMBER 2007 ApS) (2014) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor for længe siden i A/S FREDERICIA DAMPVASKERI som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Simon Neergaard-Holm i 39 år 4 måneder, inden stoppet d. 14. maj 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1990 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. maj 1990.
Repræsentant (1)
-
Skills Denmark
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.12.2022
Tidslinje (19)
-
Skills Denmark
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.12.2022
Registreringsdato: 30.12.2022 -
FREKO-INVEST A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2000
Registreringsdato: 01.02.2000 -
A/S KOLDING DAMPVASKERI (Nu: FREKO-INVEST A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.1999
Registreringsdato: 01.10.1999
Blå bog (fortsat)
Simon har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.08.1955 - 01.10.1999
Bestyrelsesmedlem
01.10.1999 - 01.02.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1990 - 30.09.1995
Bestyrelsesmedlem
30.09.1995 - 16.05.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1990 - 16.05.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.05.1994 - 31.08.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Simon har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 44 år 1 måned fra 1955 til 1999 hos FREKO-INVEST A/S.