Hans Stige
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | RS-HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 965' DKK VORES RADIO SYDHAVSØERNE A/S (Nu: RADIO SYDHAVSØERNE A/S) (2018) |
Største underskud: | -1.229' DKK BYGNINGSFONDEN (2023) |
Største egenkapital: | 87.179' DKK BYGNINGSFONDEN (2014) |
Største gæld: | 23.530' DKK BYGNINGSFONDEN (2019) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos VORES RADIO SYDHAVSØERNE A/S (Nu: RADIO SYDHAVSØERNE A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Maribo Gymnasium (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1986 ved RS-HOLDING A/S (tidligere A/S RADIO SYDHAVSØERNE) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Stige i 3 år 3 måneder, før stoppet den 30. juni 1989.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. maj 1997.
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
FORENINGEN AF TIME SHARE EJERE PÅ HØJENGRAN (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
FORENINGEN AF TIME SHARE EJERE PÅ HØJENGRAN (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.05.2016
Registreringsdato: 28.05.2016 -
BYGNINGSFONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2009
Registreringsdato: 13.11.2009
Blå bog (fortsat)
Hans har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2016 - 30.06.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
05.12.2017 - 20.02.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2003 - 13.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.1986 - 27.05.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 2 måneder fra 1986 til 1992 hos RS-HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Vibeke Grave.