Kirsten Holm
Karrieren startede hos: | BIANCO INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.918' DKK BIANCO INVEST A/S (2020-21) |
Største underskud: | -63.812' DKK BIANCO INVEST A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 178.339' DKK BIANCO INVEST A/S (2013-14) |
Største gæld: | 9.267' DKK BIANCO INVEST A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos BIANCO INVEST A/S (2022-23) |
Karrieren som erhvervsleder startede for flere år siden ved BIANCO INVEST A/S (tidligere BIANCO CHARTERING ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Kirsten Holm i 49 år 3 måneder, før stoppet den 3. december 2023.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 13.100' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
BIANCO INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
DANSK REDERI A/S (Nu: Bianco Delta A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
BIANCO INVEST A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
BIANCO CHARTERING ApS (Nu: BIANCO INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2023
Registreringsdato: 03.12.2023
Blå bog (fortsat)
Kirsten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.10.1974 - 11.12.2015
Bestyrelsesmedlem
30.08.2018 - 04.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.08.1974 - 03.12.2023
Ejer
27.11.2015 - 02.12.2016
Bestyrelsesmedlem
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1993 - 27.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirsten Holm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved BIANCO INVEST A/S der præsenterede et overskud på 24.918' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved BIANCO INVEST A/S der præsenterede et underskud på 63.812' DKK.
Kirsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 49 år 3 måneder fra 1974 til 2023 hos BIANCO INVEST A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Jan Michael Holm.