Inge Bente Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1984 (39 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KP MASKINFABRIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 395' DKK KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -486' DKK KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.526' DKK KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S) (2018-19) |
Største gæld: | 3.324' DKK KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KP MASKINFABRIK A/S (15 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1984 i KP MASKINFABRIK A/S (tidligere KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Inge Bente Pedersen i 15 år 4 måneder, inden stoppet d. 2. maj 2000.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen maskinforarbejdning. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 395' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
KP MASKINFABRIK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2016
Tidslinje (7)
-
KP MASKINFABRIK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2016
Registreringsdato: 22.03.2016 -
KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.03.2016
Registreringsdato: 21.03.2016 -
KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2013
Registreringsdato: 22.01.2013
Blå bog (fortsat)
Inge har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.12.1984 - 02.05.2000
Bestyrelsesmedlem
22.01.2013 - 21.03.2016
Bestyrelsesmedlem
22.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.02.2000 - 02.05.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Inge Bente Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S) der præsenterede et overskud på 395' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S) der præsenterede et underskud på 486' DKK.
Inge har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 4 måneder fra 1984 til 2000 hos KP MASKINFABRIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 395' DKK (KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.337' DKK (KJELD PEDERSEN'S MASKINFABRIK A/S (Nu: KP MASKINFABRIK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.156' DKK (KJELD PEDERSEN HOLDING ApS).