Palle Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1976 (48 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS AF 30/6 1993 (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af ApS AF 30/6 1993 (17 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for nu mange år siden hos ApS AF 30/6 1993 (tidligere NAUTIC BOATS ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Palle Dahl i 17 år 3 måneder, før stoppet d. 11. oktober 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. november 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Palle Dahl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Gårdlauget Mølletoften
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 10.02.2023
Tidslinje (10)
-
Palle Dahl (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
Gårdlauget Mølletoften
Tilknyttet som repræsentantDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
NAUTIC DIVING ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2007
Registreringsdato: 04.07.2007
Blå bog (fortsat)
Palle har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2001 - 04.07.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.07.1993 - 20.03.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.06.1976 - 11.10.1993
Ejerandel: Intet ejerskab