Ole Cramer Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 1979 (45 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CRAMER NIELSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 25.163' DKK OCN HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -7.307' DKK OCN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 195.538' DKK OCN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 21.433' DKK PROCES-DATA A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos PROCES-DATA A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af CRAMER NIELSEN HOLDING ApS (45 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu mange år siden hos CRAMER NIELSEN HOLDING ApS (tidligere PROCES-DATA. SILKEBORG ApS) i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Ole Cramer Nielsen nu bestreddet i 45 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 1.395' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Proces-Data Holding ApS
Ejerandel: 100% -
OCN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PROCES-DATA A/S
Via Proces-Data Holding ApS -
CRAMER NIELSEN HOLDING ApS
Via OCN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Proces-Data Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2020 -
CRAMER NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.1979 -
OCN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
PROCES-DATA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.1993
Tidslinje (15)
-
PROCES-DATA HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2020
Registreringsdato: 29.06.2020 -
Proces-Data Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.06.2020
Registreringsdato: 29.06.2020 -
PROCES-DATA HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2020
Registreringsdato: 29.06.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.04.1979 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
02.11.2000 - 29.06.2020
Ejer
19.08.2003 - 29.06.2020
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
26.11.1993 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.11.1993 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.11.2000 - 28.06.2020
Reel ejer
29.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ole Cramer Nielsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• OCN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 195.538' DKK.
• Proces-Data Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 195.538' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Ole Cramer Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor OCN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 25.163' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor OCN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 7.307' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 15.118' DKK (OCN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 195.538' DKK (OCN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 8.004' DKK (CRAMER NIELSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Lene Nielsen.