Svend Peter Malmkjær
Karrieren startede hos: | TEXTILMESSEN HUSUM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.145' DKK Malmkjær Properties ApS (2018) |
Største underskud: | -6.438' DKK Malmkjær Properties ApS (2022) |
Største egenkapital: | 65.420' DKK Malmkjær ApS (2017) |
Største gæld: | 26.734' DKK Malmkjær Properties ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Malmkjær Properties ApS (2023) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for længe siden i TEXTILMESSEN HUSUM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Svend Peter Malmkjær i 24 år, inden stoppet d. 3. oktober 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1997 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 3. oktober 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Malmkjær Properties ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
Malmkjær Properties ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Malmkjær ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.12.2020
Registreringsdato: 16.12.2020 -
Malmkjær Properties ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.12.2020
Registreringsdato: 16.12.2020 -
Malmkjær ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2020
Registreringsdato: 16.12.2020
Blå bog (fortsat)
Svend har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 50 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
29.12.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.08.2019 - Stadig aktiv
Ejer
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Bestyrelsesmedlem
29.05.1998 - 04.05.2005
Direktør
04.05.2005 - 30.04.2020
Ejer
20.08.2019 - 16.12.2020
Bestyrelsesmedlem
30.04.2020 - 16.12.2020
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2004 - 29.12.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.03.1977 - 03.10.1997
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.1973 - 03.10.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år fra 1973 til 1997 hos TEXTILMESSEN HUSUM A/S.
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Nicolai Malmkjær.