Peter Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1976 (48 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | THANNER HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.025' DKK ApS SPKR 4 NR. 2933 (Nu: THANNER A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -3.250' DKK Thanner Family ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 35.171' DKK PETER JENSEN HOLDING AF 1/12 1998 ApS (2018-19) |
Største gæld: | 26.662' DKK THANNER & CO HOLDING A/S (Nu: THANNER HOLDING A/S) (2014-15) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos ApS SPKR 4 NR. 2933 (Nu: THANNER A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af THANNER HOLDING A/S (48 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu meget længe siden i THANNER HOLDING A/S (tidligere THANNER & CO. HANDELSSESKAB ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Peter Jensen nu bestreddet i 48 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 2.224' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Thanner Family ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Thanner Capital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
THANNER HOLDING A/S
Via Thanner Family ApS -
THANNER A/S
Via THANNER HOLDING A/S
Direktørposter (4)
-
Thanner Family ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2019 -
THANNER HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.1976 -
Thanner Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2019 -
THANNER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.1989
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Englandshus
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.05.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Thanner Family ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2019 -
THANNER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.1976 -
THANNER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.1989
Tidslinje (28)
-
Ejerforeningen Englandshus
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
Selskabet af 25. april 1952 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
Selskabet af 25. april 1952 ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
15.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.12.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.06.1976 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Peter Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thanner Family ApS (40% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.621' DKK. Igennem holdingselskabet Thanner Family ApS har Peter derfor også ejerandele i THANNER HOLDING A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Peter Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor ApS SPKR 4 NR. 2933 (Nu: THANNER A/S) kunne offentliggøre et overskud på 7.025' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Thanner Family ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.250' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Elisabeth Enné Jensen.