Ole Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | EL-ANDERSEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.244' DKK OA HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: OAA AF 2000 HOLDING A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -1.157' DKK MICHAEL RASMUSSEN A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 16.933' DKK OA HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: OAA AF 2000 HOLDING A/S) (2023-24) |
Største gæld: | 11.467' DKK EL-ANDERSEN EJENDOM ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos ApS SPKR 4 NR. 2652 (Nu: EL-ANDERSEN A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EL-ANDERSEN A/S (34 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1989 i EL-ANDERSEN A/S (tidligere ApS SPKR 4 NR. 2652) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Ole Andersen i 27 år, inden stoppet d. 1. juli 2016.
I dag opererer virksomheden indenfor el-installation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 viste et overskud på 878' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OAA AF 2000 HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EL-ANDERSEN EJENDOM ApS
Via OAA AF 2000 HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
EL-ANDERSEN EJENDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2005 -
OAA AF 2000 HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2000
Repræsentant (2)
-
Odense El-installatørforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.01.2023 -
Ejerlejlighedsforeningen Schacksgade 30/32
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.02.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
OAA AF 2000 HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
ApS SPKR 4 NR. 2652 (Nu: EL-ANDERSEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2024
Registreringsdato: 28.02.2024 -
FYNS TAVLETEKNIK ApS (Nu: FYNS TAVLE TEKNIK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
Ejerlejlighedsforeningen Schacksgade 30/32
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.02.2023
Registreringsdato: 22.02.2023
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
05.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
21.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter, Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.1989 - 28.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OAA AF 2000 HOLDING A/S (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 16.933' DKK. Gennem sit holdingselskab OAA AF 2000 HOLDING A/S har Ole dermed også andele i EL-ANDERSEN EJENDOM ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Ole Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor OA HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: OAA AF 2000 HOLDING A/S) landede et overskud på 5.244' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor OA HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: OAA AF 2000 HOLDING A/S) landede et underskud på 764' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.335' DKK (OA HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: OAA AF 2000 HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 16.933' DKK (OA HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: OAA AF 2000 HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -114' DKK (MICHAEL RASMUSSEN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Mille Andersen.