Conni Rittermann Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 1981 (43 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | J.M.H. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 897' DKK PLH HOLDING 2008 ApS (2020) |
Største underskud: | -351' DKK PLH HOLDING 2008 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.676' DKK PLH HOLDING 2008 ApS (2021) |
Største gæld: | 1.035' DKK AM OXER INVEST ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AM OXER INVEST ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PLH HOLDING 2008 ApS (15 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1981 hos J.M.H. A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Conni Rittermann Hansen i 11 år 8 måneder, før stoppet d. 27. april 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. april 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PLH HOLDING 2008 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AM OXER INVEST ApS
Via PLH HOLDING 2008 ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
PLH HOLDING 2008 ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2008
Registreringsdato: 01.12.2008 -
HANSEN CONSULT HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2005
Registreringsdato: 18.08.2005 -
HANSEN EKSPORT HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.08.2005
Registreringsdato: 18.08.2005
Blå bog (fortsat)
Conni har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 41,7% -
Ejer
01.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 69,5% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.1998 - 18.08.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.03.1998 - 18.08.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.08.1981 - 27.04.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Conni Rittermann Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PLH HOLDING 2008 ApS (ejer pt. 69,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.675' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet AM OXER INVEST ApS (41,7%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Conni Rittermann Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Conni har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 8 måneder fra 1981 til 1993 hos J.M.H. A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 601' DKK (PLH HOLDING 2008 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.675' DKK (PLH HOLDING 2008 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.532' DKK (AM OXER INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Conni' netværk er Peder Legart Hansen.