Elly Margrethe Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ELI V. NIELSEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 254' DKK RAVNEX ApS (Nu: JEMARK ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -851' DKK RAVNEX ApS (Nu: JEMARK ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 4.607' DKK RAVNEX ApS (Nu: JEMARK ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 246' DKK RAVNEX ApS (Nu: JEMARK ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos RAVNEX ApS (Nu: JEMARK ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af JEMARK ApS (40 år 2 måneder) |
Det hele begyndte for alvor for længe siden i ELI V. NIELSEN ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Elly Margrethe Nielsen i 27 år 6 måneder, inden stoppet d. 24. juni 2004.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JEMARK ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Direktørposter (1)
-
JEMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
JEMARK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.07.1984
Tidslinje (7)
-
JEMARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2014
Registreringsdato: 01.07.2014 -
ELI V. NIELSEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2004
Registreringsdato: 24.06.2004 -
FINN LARSEN SERIGRAFI ApS (Nu: RAVENCO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.1999
Registreringsdato: 17.06.1999
Blå bog (fortsat)
Elly har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
15.07.1984 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
03.12.1976 - 24.06.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.10.1986 - 17.06.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Elly Margrethe Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JEMARK ApS (20% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.186' DKK. Igennem sit holdingselskab JEMARK ApS har Elly dermed også ejerandele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Elly Margrethe Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Elly Margrethe Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i RAVNEX ApS (Nu: JEMARK ApS) der præsenterede et overskud på 254' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i RAVNEX ApS (Nu: JEMARK ApS) der præsenterede et underskud på 851' DKK.
Elly har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 40 år 2 måneder fra 1984 til i dag hos JEMARK ApS.
En af de forbindelser som går igen i Elly' netværk er Jesper Ege Nielsen.