Karina Lisa Jensen
Karrieren startede hos: | PADBORG FJERKRÆSLAGTERI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.046' DKK POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S (2021) |
Største underskud: | -3.247' DKK POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S (2018) |
Største egenkapital: | 15.768' DKK POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S (2016) |
Største gæld: | 3.303' DKK MOLDAU A/S (Nu: LAUBJER VOJENS A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S (2023) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for længe siden i PADBORG FJERKRÆSLAGTERI A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Karina Lisa Jensen i 48 år 5 måneder, inden stoppet d. 4. april 2002.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fjerkræavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. april 2003.
Bestyrelsesposter (1)
-
POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.1969
Tidslinje (7)
-
LAUBJER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2014
Registreringsdato: 04.07.2014 -
MOLDAU A/S (Nu: LAUBJER VOJENS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2014
Registreringsdato: 18.06.2014 -
MOLDAU A/S (Nu: LAUBJER VOJENS A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2010
Registreringsdato: 23.06.2010
Blå bog (fortsat)
Karina har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 70 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.1969 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2010 - 04.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2010 - 18.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.10.1953 - 04.04.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Karina Lisa Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S der præsenterede et overskud på 4.046' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S der præsenterede et underskud på 3.247' DKK.
Karina har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 55 år 5 måneder fra 1969 til i dag hos POULTRY COMPAGNIET. PADBORG A/S.
En af de forbindelser som går igen i Karina' netværk er Bjarne Lauritz Jensen.