Søren Munkebo Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1980 (44 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS (Ejer) |
Største overskud: | 10.315' DKK SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS (2020-21) |
Største underskud: | -654' DKK SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 45.485' DKK SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS (2023-24) |
Største gæld: | 8.895' DKK SØREN CHRISTIANSEN & TORBEN MERRILDGAARD FARVE ApS (Nu: SØREN CHRISTIANSEN & CO. FARVE A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SØREN CHRISTIANSEN & TORBEN MERRILDGAARD FARVE ApS (Nu: SØREN CHRISTIANSEN & CO. FARVE A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS (44 år 2 måneder) |
Det startede i 1980 i SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS i rollen som Ejer og Direktør. Søren Munkebo Christiansen erhvervede virksomheden SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS d. 30. juni 1980. Søren har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Direktør har Søren nu bestreddet i 44 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 44 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023-24 som viste et overskud på 5.679' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS
Ejerandel: 100% -
SØREN CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SØREN CHRISTIANSEN & CO. FARVE A/S
Via SØREN CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1980 -
SØREN CHRISTIANSEN & CO. FARVE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.1989 -
SØREN CHRISTIANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
SØREN CHRISTIANSEN & CO. FARVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
ARTCOAT ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2013
Registreringsdato: 02.05.2013 -
ARTCOAT ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2012
Registreringsdato: 02.10.2012 -
ARTCOAT ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2012
Registreringsdato: 02.10.2012
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.05.1989 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
11.10.1996 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,4% -
Ejer og Direktør
30.06.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.03.2011 - 02.10.2012
Bestyrelsesmedlem
02.10.2012 - 02.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Munkebo Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SØREN CHRISTIANSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 28.259' DKK. Gennem holdingselskabet SØREN CHRISTIANSEN HOLDING ApS har Søren derfor også andele i SØREN CHRISTIANSEN & CO. FARVE A/S (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Søren Munkebo Christiansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS kunne fremvise et overskud på 10.315' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SØREN CHRISTIANSEN FARVEHANDEL ApS kunne fremvise et underskud på 654' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Brian Mørck.