Jimmy Steenberg
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 1981 (43 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CANBYG ASX 1516 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.631' DKK B.J. STEENBERG HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -3.426' DKK CANBYG ASX 1516 ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 24.523' DKK B.J. STEENBERG HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 7.272' DKK CANBYG ASX 1516 ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos CANBYG ASX 1516 ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af CANBYG ASX 1516 ApS (30 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1981 ved CANBYG ASX 1516 ApS som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Jimmy Steenberg i 30 år 8 måneder, før fratrædelsen den 20. januar 2012.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 2.484' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B.J. STEENBERG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CAN SERVICE ApS
Via B.J. STEENBERG HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
B.J. STEENBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
CAN SERVICE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2017
Registreringsdato: 21.08.2017 -
CANBYG ASX 1516 ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.01.2012
Registreringsdato: 20.01.2012 -
CANBYG ASX 1516 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2012
Registreringsdato: 20.01.2012
Blå bog (fortsat)
Jimmy har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
23.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2001 - 21.08.2017
Ejer
23.02.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via B.J. STEENBERG HOLDING ApS -
Direktør
27.04.1981 - 20.01.2012
Bestyrelsesmedlem
14.09.2010 - 20.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.1988 - 22.03.2010
Bestyrelsesmedlem
22.03.2010 - 17.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.01.1997 - 23.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Jimmy Steenberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B.J. STEENBERG HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 24.523' DKK. Igennem sit holdingselskab B.J. STEENBERG HOLDING ApS har Jimmy dermed også ejerandele i CAN SERVICE ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jimmy Steenberg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor B.J. STEENBERG HOLDING ApS fremviste et overskud på 5.631' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor B.J. STEENBERG HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.275' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 5.354' DKK (B.J. STEENBERG HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 167' DKK (CAN SERVICE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 24.523' DKK (B.J. STEENBERG HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 787' DKK (CAN SERVICE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jimmy' netværk er Bo Steenberg.