Arne Bjerg Mortensen
Karrieren startede hos: | NORDISK VENDITOR A/S (Ejer) |
Største overskud: | 19.966' DKK JENS JUST A/S (Nu: JENS JUST ApS) (2023) |
Største underskud: | -1.236' DKK NORDISK VENDITOR A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 29.398' DKK JENS JUST A/S (Nu: JENS JUST ApS) (2023) |
Største gæld: | 7.253' DKK JENS JUST A/S (Nu: JENS JUST ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos GRAVOGRAPH DK A/S (2019-20) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for mange år siden hos NORDISK VENDITOR A/S (tidligere VENDITOR MASKINER A/S) som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Arne Bjerg Mortensen købte en andel af virksomheden den 1. januar 1966 og fik en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Arne af: Frank Bjerg Mortensen. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Arne i 58 år 2 måneder, inden stoppet den 26. marts 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med værktøjsmaskiner. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2021-22 kunne fremvise et overskud på 933' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. marts 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ARNE BJERG MORTENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ARNE BJERG MORTENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
JENS JUST A/S (Nu: JENS JUST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
VENDITOR MASKINER A/S (Nu: NORDISK VENDITOR A/S) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
NORDISK VENDITOR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023
Blå bog (fortsat)
Arne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 58 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
01.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1995 - 20.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.1966 - 26.03.2024
Bestyrelsesmedlem
15.12.1998 - 08.11.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.1998 - 26.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.04.1998 - 08.03.2015
Reel ejer
01.04.2003 - 31.12.2019
Direktør
09.03.2015 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
27.08.2019 - 31.12.2019
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor INTERKLIMA ApS fremviste et overskud på 5.225' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor NORDISK VENDITOR A/S fremviste et underskud på 1.236' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 19.966' DKK (JENS JUST A/S (Nu: JENS JUST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.398' DKK (JENS JUST A/S (Nu: JENS JUST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.680' DKK (INTERKLIMA ApS).