Hans Freddy Munksgaard
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 1976 (47 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREDDY MUNKSGAARD ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 4.395' DKK TØMRERFIRMAET MUNKSGÅRD A/S (2018) |
Største underskud: | -1.135' DKK MUNKSGAARD HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 10.204' DKK MUNKSGAARD HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 14.249' DKK MUNKSGAARD EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos TØMRERFIRMAET MUNKSGÅRD A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af FREDDY MUNKSGAARD ApS (47 år 9 måneder) |
Det startede for nu mange år siden hos FREDDY MUNKSGAARD ApS i rollen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle har Hans Freddy Munksgaard nu bestreddet i 47 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 271' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MUNKSGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FREDDY MUNKSGAARD ApS
Via MUNKSGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FREDDY MUNKSGAARD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.1976 -
MUNKSGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.1996
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
TØMRERFIRMAET MUNKSGÅRD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2024
Registreringsdato: 26.09.2024 -
TØMRERFIRMAET MUNKSGÅRD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
MUNKSGAARD EJENDOMME ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2022
Registreringsdato: 25.05.2022
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.06.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
14.12.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2024 - 26.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
23.02.2001 - 25.05.2022
Bestyrelsesmedlem
17.01.2022 - 25.05.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.09.1986 - 25.05.2022
Bestyrelsesmedlem
17.01.2022 - 25.05.2022
Ejerandel: 100%
Hans Freddy Munksgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MUNKSGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.068' DKK. Gennem holdingselskabet MUNKSGAARD HOLDING ApS har Hans derfor også andele i FREDDY MUNKSGAARD ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Hans Freddy Munksgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor FM BYG ApS kunne fremvise et overskud på 1.532' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MUNKSGAARD HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 1.135' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 938' DKK (TØMRERFIRMAET MUNKSGÅRD A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 271' DKK (FREDDY MUNKSGAARD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.068' DKK (MUNKSGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 415' DKK (FREDDY MUNKSGAARD ApS).