Ejner Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 1985 (39 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJEP AF 31/3-1993 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 294' DKK ALTRANS HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -483' DKK ALTRANS ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | -373' DKK ALTRANS HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 9.313' DKK ALTRANS ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ALTRANS ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALTRANS ApS (31 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1985 hos EJEP AF 31/3-1993 ApS (tidligere ALTRANS ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Ejner Poulsen i 7 år 10 måneder, inden stoppet den 7. april 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. april 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALTRANS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALTRANS ApS
Via ALTRANS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
ALTRANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.1993 -
ALTRANS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2002
Tidslinje (5)
-
ALTRANS HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.01.2006
Registreringsdato: 10.01.2006 -
ALTRANS HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.06.2002
Registreringsdato: 18.06.2002 -
ALTRANS ApS (Nu: EJEP AF 31/3-1993 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.04.1993
Registreringsdato: 07.04.1993
Blå bog (fortsat)
Ejner har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
18.06.2002 - Stadig aktiv
Ejer
10.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.03.1993 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.06.1985 - 07.04.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Ejner Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ALTRANS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -570' DKK. Igennem sit holdingselskab ALTRANS HOLDING ApS har Ejner dermed også ejerandele i ALTRANS ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Ejner Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor ALTRANS HOLDING ApS fremviste et overskud på 294' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor ALTRANS ApS fremviste et underskud på 483' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 294' DKK (ALTRANS HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 483' DKK (ALTRANS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -570' DKK (ALTRANS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.533' DKK (ALTRANS ApS).