Bjarne Roger Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1976 (47 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EDB-UDVIKLINGSSELSKABET FOR BEDEMÆND ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 545' DKK ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS) (2021) |
Største underskud: | -532' DKK ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 9.828' DKK VALBY HANDELSFORENINGS BYGGEFOND (2018) |
Største gæld: | 6.833' DKK VALBY HANDELSFORENINGS BYGGEFOND (2016) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS (45 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for mange år siden hos EDB-UDVIKLINGSSELSKABET FOR BEDEMÆND ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bjarne Roger Hansen i 34 år, inden stoppet den 5. november 2010.
Dengang var virksomhedens branche indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. november 2010.
Bestyrelsesposter (1)
-
VALBY HANDELSFORENINGS BYGGEFOND
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 15.09.1997
Tidslinje (15)
-
ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023 -
ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2023
Registreringsdato: 21.12.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
27.12.1978 - 01.01.2024
Direktør
27.12.1978 - 21.12.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1976 - 05.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.08.1989 - 07.04.1994
Bestyrelsesmedlem
15.09.1997 - 15.09.1997
Bestyrelsesmedlem
15.09.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.11.1984 - 27.08.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Roger Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS) der præsenterede et overskud på 545' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS) der præsenterede et underskud på 532' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 44 år 11 måneder fra 1978 til 2023 hos ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 88' DKK (ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 33' DKK (VALBY HANDELSFORENINGS BYGGEFOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.729' DKK (VALBY HANDELSFORENINGS BYGGEFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.533' DKK (ROGER HANSENS LIGKISTEMAGASIN ApS (Nu: ROGER HANSENS BEDEMANDSFORRETNING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Leif Dan Christiansen.