Christian Sodemann
Erhvervsaktiv siden: | 31. jan. 2014 (10 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Evermart ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.114' DKK PLANETEN A/S (Nu: Evermart ApS) (2023) |
Største underskud: | -179' DKK Overtagelse af verden del 1 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 8.487' DKK C. SODEMANN HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 25.511' DKK Overtagelse af verden del 1 ApS (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos PLANETEN A/S (Nu: Evermart ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af C. SODEMANN HOLDING ApS (10 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2014 ved Evermart ApS (tidligere PLANETEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Sodemann i 8 år 8 måneder, før stoppet den 18. oktober 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 4.114' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C. SODEMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Evermart ApS
Via C. SODEMANN HOLDING ApS -
Overtagelse af verden del 1 ApS
Via C. SODEMANN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
C. SODEMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2014 -
Overtagelse af verden del 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2019 -
Evermart ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2014
Tidslinje (6)
-
PLANETEN A/S (Nu: Evermart ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2022
Registreringsdato: 18.10.2022 -
Overtagelse af verden del 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.03.2019
Registreringsdato: 22.03.2019 -
C. SODEMANN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2014
Registreringsdato: 31.01.2014
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2014 - 18.10.2022
Direktør og Reel ejer
31.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Christian Sodemann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C. SODEMANN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.149' DKK. Gennem holdingselskabet C. SODEMANN HOLDING ApS har Christian derfor også andele i Evermart ApS (100%) og Overtagelse af verden del 1 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Christian Sodemann, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PLANETEN A/S (Nu: Evermart ApS) kunne fremvise et overskud på 4.114' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Overtagelse af verden del 1 ApS kunne fremvise et underskud på 179' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.114' DKK (PLANETEN A/S (Nu: Evermart ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 179' DKK (Overtagelse af verden del 1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.208' DKK (PLANETEN A/S (Nu: Evermart ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 453' DKK (Overtagelse af verden del 1 ApS).