Knud Erik Anneberg
Karrieren startede hos: | K. ANNEBERG & SØNNER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 13.051' DKK ANNEBERGS LIMTRÆ A/S (2021-22) |
Største underskud: | -660' DKK K. ANNEBERG & SØNNER EJENDOMSSELSKAB A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 16.041' DKK ANNEBERGS LIMTRÆ A/S (2022) |
Største gæld: | 12.321' DKK ANNEBERGS LIMTRÆ A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos ANNEBERGS LIMTRÆ A/S (2023) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Knud Erik Anneberg. Den første gang Knud var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1973 hos K. ANNEBERG & SØNNER A/S (tidligere LUNDE TRÆLASTHANDEL A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Knud Erik Anneberg i 26 år 10 måneder, før stoppet d. 16. marts 2000.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor byggemarkeder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 18. januar 2002.
Tidslinje (16)
-
K. ANNEBERG & SØNNER EJENDOMSSELSKAB A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
ANNEBERGS LIMTRÆ A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2022
Registreringsdato: 14.09.2022 -
BYGGE INVEST A/S
Fratrådt som direktørDato: 20.09.2006
Registreringsdato: 20.09.2006
Blå bog (fortsat)
Knud har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Karrieren har i alt varet 50 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.03.2001 - 07.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1996 - 14.09.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.03.2000 - 20.09.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.04.1973 - 18.01.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.03.1986 - 09.04.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud Erik Anneberg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos ANNEBERGS LIMTRÆ A/S der præsenterede et overskud på 13.051' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos K. ANNEBERG & SØNNER EJENDOMSSELSKAB A/S der præsenterede et underskud på 660' DKK.
Knud har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 8 måneder fra 1973 til 2002 hos K. ANNEBERG & SØNNER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Christian Anneberg.