Tove Friis
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GERT FRIIS AUTOMOBILER ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -408' DKK G.F.2001 ApS (2014) |
Største egenkapital: | -398' DKK G.F.2001 ApS (2014) |
Største gæld: | 1.246' DKK G.F.2001 ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos G.F.2001 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af GERT FRIIS AUTOMOBILER ApS (19 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 ved GERT FRIIS AUTOMOBILER ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Tove Friis i 19 år 1 måned, før fratrædelsen den 2. februar 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. november 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
G.F.2001 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
G.F.2001 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
G.F.2001 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.08.2016
Registreringsdato: 24.08.2016 -
G.F.2001 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2016
Registreringsdato: 24.08.2016 -
GERT FRIIS AUTOMOBILER ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.02.2005
Registreringsdato: 02.02.2005
Blå bog (fortsat)
Tove har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.08.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.01.1986 - 02.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor G.F.2001 ApS fremviste et underskud på 6' DKK.