Kim Wichmann
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 1974 (49 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CALIMARKI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 133' DKK EJENDOMMEN KIRKE VÆRLØSEVEJ 26A ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.409' DKK AXEL WICHMANN HOLDING ApS (Nu: AXWI HOLDING ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 11.173' DKK AXEL WICHMANN HOLDING ApS (Nu: AXWI HOLDING ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 4.499' DKK TOP-PRINT INTERNATIONAL ApS (Nu: SELSKABET af 1. APRIL 2024 ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos TOP-PRINT INTERNATIONAL ApS (Nu: SELSKABET af 1. APRIL 2024 ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CALIMARKI ApS (34 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for længe siden i CALIMARKI ApS (tidligere TAPIO ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kim Wichmann i 34 år 11 måneder, inden stoppet d. 26. november 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. november 2010.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
K.L.W.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TOP-PRINT INTERNATIONAL ApS
Ejerandel: 50-66.65%Nyt selskab -
AXWI HOLDING ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SELSKABET af 1. APRIL 2024 ApS
Via AXWI HOLDING ApS -
EJENDOMMEN KIRKE VÆRLØSEVEJ 26A ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via AXWI HOLDING ApS -
EJENDOMMEN RINGBAKKEN 10 ApS
Via AXWI HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SELSKABET af 1. APRIL 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2008 -
TOP-PRINT INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2024 -
EJENDOMMEN RINGBAKKEN 10 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
SELSKABET af 1. APRIL 2024 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2008 -
AXWI HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.11.2011 -
EJENDOMMEN KIRKE VÆRLØSEVEJ 26A ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 30.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
TOP-PRINT INTERNATIONAL ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
TOP-PRINT INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
EJENDOMMEN KIRKE VÆRLØSEVEJ 26A ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kim har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
29.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
04.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via AXWI HOLDING ApS -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
29.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26% -
Reel ejer
24.09.2018 - 17.04.2024
Ejerandel: 12,74%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor EJENDOMMEN KIRKE VÆRLØSEVEJ 26A ApS landede et overskud på 133' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor AXEL WICHMANN HOLDING ApS (Nu: AXWI HOLDING ApS) landede et underskud på 1.409' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Axel Wichmann.