Inge Gudmand-Høyer
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | IGH INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.259' DKK MORENGO ApS (Nu: IGH INVEST ApS) (2021) |
Største underskud: | -748' DKK MORENGO ApS (Nu: IGH INVEST ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 10.915' DKK MORENGO ApS (Nu: IGH INVEST ApS) (2023) |
Største gæld: | 176' DKK MORENGO ApS (Nu: IGH INVEST ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MORENGO ApS (Nu: IGH INVEST ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af IGH INVEST ApS (27 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1982 hos IGH INVEST ApS (tidligere MORENGO ApS) i hvervet som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør havde Inge Gudmand-Høyer i 19 år 3 måneder, inden stoppet den 12. marts 2002.
Nu opererer virksomheden indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 601' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IGH INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
IGH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
EGH INVEST ApS (Nu: IGH INVEST ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2014
Registreringsdato: 27.10.2014 -
MORENGO ApS (Nu: IGH INVEST ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2002
Registreringsdato: 12.03.2002 -
MORENGO ApS (Nu: IGH INVEST ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.1997
Registreringsdato: 01.03.1997
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MORENGO ApS (Nu: IGH INVEST ApS) landede et overskud på 2.259' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MORENGO ApS (Nu: IGH INVEST ApS) landede et underskud på 748' DKK.