Ann-Berit Nielsen
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 19.12.1989 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 828' DKK IMAGE-LINK ApS (2022-23) |
Største underskud: | -105' DKK Tjekditindeklima ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 804' DKK IMAGE-LINK ApS (2022-23) |
Største gæld: | 688' DKK IMAGE-LINK ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos IMAGE-LINK ApS (2022-23) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu meget længe siden i AKTIESELSKABET AF 19.12.1989 (tidligere J. JUNGE A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ann-Berit Nielsen i 46 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 19. august 2011.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ANTO HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
HABN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
IMAGE-LINK ApS
Via HABN HOLDING ApS -
Tjekditindeklima ApS
Via HABN HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
IMAGE-LINK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.04.2005 -
HABN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2009 -
ANTO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2003 -
Tjekditindeklima ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Tjekditindeklima ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2016
Registreringsdato: 09.05.2016 -
DETAIL-LINK ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2011
Registreringsdato: 02.11.2011 -
J. JUNGE A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 19.12.1989)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2011
Registreringsdato: 19.08.2011
Blå bog (fortsat)
Ann-Berit har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 59 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.04.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.03.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
02.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.05.2016 - 13.06.2018
Direktør
09.05.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.06.2018 - 19.05.2022
Reel ejer
20.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
02.12.2003 - 02.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Ann-Berit Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HABN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 703' DKK. Gennem holdingselskabet HABN HOLDING ApS har Ann-Berit derfor også andele i IMAGE-LINK ApS (50-66.65%) & Tjekditindeklima ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Ann-Berit Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor IMAGE-LINK ApS kunne fremvise et overskud på 828' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Tjekditindeklima ApS kunne fremvise et underskud på 105' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 828' DKK (IMAGE-LINK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 5' DKK (ANTO HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 804' DKK (IMAGE-LINK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 120' DKK (Tjekditindeklima ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ann-Berit' netværk er Stine Sarah Spannow.