Niels Peter Mathiesen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1986 (38 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MATHIESENS BÅDEBYGGERI A/S (Direktør) |
Største overskud: | 5.830' DKK Mathis Drift ApS (2020) |
Største underskud: | -5.065' DKK MATHIS VÆRFT A/S (Nu: Dansk Marine Center A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 9.669' DKK Mathis Drift ApS (2020) |
Største gæld: | 49.083' DKK MATHIS VÆRFT A/S (Nu: Dansk Marine Center A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos MATHIS VÆRFT, AALBORG ApS (Nu: Dansk Marine Center - Aalborg Yacht Værft A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Dansk Marine Center A/S (27 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1986 ved MATHIESENS BÅDEBYGGERI A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Niels Peter Mathiesen i 7 år 3 måneder, før fratrædelsen den 7. oktober 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. oktober 1993.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Mathis Drift ApS
Ejerandel: 100% -
Mathis Finans ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Mathis Drift ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2018 -
Mathis Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2018
Tidslinje (20)
-
EJENDOMSSELSKABET KÆRHOLT 1 K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023 -
MATHIESENS EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: Dansk Marine Center A/S)
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2020
Registreringsdato: 02.06.2020 -
MATHIS VÆRFT, AALBORG ApS (Nu: Dansk Marine Center - Aalborg Yacht Værft A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2020
Registreringsdato: 02.06.2020
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
28.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
28.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.02.2024 - 20.09.2024
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
12.06.2006 - 08.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.11.2012 - 02.06.2020
Ejerandel: 40%
Niels Peter Mathiesen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Mathis Drift ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.227' DKK.
• Mathis Finans ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.227' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Niels Peter Mathiesen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Mathis Drift ApS fremviste et overskud på 5.830' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Mathis Finans ApS fremviste et underskud på 2.256' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 455' DKK (Mathis Finans ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.065' DKK (MATHIS VÆRFT A/S (Nu: Dansk Marine Center A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.227' DKK (Mathis Drift ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 417' DKK (MATHIS VÆRFT, AALBORG ApS (Nu: Dansk Marine Center - Aalborg Yacht Værft A/S)).