Birgit Duedal Just Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1979 (45 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JUST R. - DATA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 275' DKK ABM-SERVICE ApS (2018) |
Største underskud: | -228' DKK BIFA HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.321' DKK BIFA HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 251' DKK BIFA HOLDING ApS (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ABM-SERVICE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af JUST R. - DATA ApS (21 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for nu flere år siden ved JUST R. - DATA ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Birgit Duedal Just Rasmussen i 21 år 1 måned, før fratrædelsen den 7. juli 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udvikling af standardsoftware. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIFA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ABM-SERVICE ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via BIFA HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
BIFA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
ABM-SERVICE ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 13.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
ABM-SERVICE ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
ABM-SERVICE ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
BIFA HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.01.2013
Registreringsdato: 21.01.2013
Blå bog (fortsat)
Birgit har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.12.2012 - Stadig aktiv
Ejer
21.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.02.2001 - 31.12.2016
Direktør
02.05.2001 - 27.08.2003
Direktør
01.09.2010 - 13.05.2024
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.12.2012 - 27.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.1979 - 07.07.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgit Duedal Just Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BIFA HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 890' DKK. Gennem sit holdingselskab BIFA HOLDING ApS har Birgit dermed også andele i ABM-SERVICE ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Birgit Duedal Just Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ABM-SERVICE ApS landede et overskud på 275' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BIFA HOLDING ApS landede et underskud på 228' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 164' DKK (ABM-SERVICE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27' DKK (BIFA HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 890' DKK (BIFA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 132' DKK (ABM-SERVICE ApS).