Kjeld Amann
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1977 - 24. mar. 2020 |
Karrieren startede hos: | ELITE SHIPPING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 356.575' DKK VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (2023) |
Største underskud: | -8.356' DKK REFSHALEØENS EJENDOMSSELSKAB A/S (2019) |
Største egenkapital: | 1.465.509' DKK VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (2023) |
Største gæld: | 1.423.278' DKK VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1.914 årsværk hos VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS HABRO KOMPLEMENTAR-27 (19 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for nu mange år siden hos ELITE SHIPPING A/S (tidligere ELITE HOLDING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kjeld Amann i 18 år 4 måneder, før stoppet d. 8. maj 1995.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor sø- og kysttransport af gods. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. juli 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-27
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S HABRO-SEDGEFIELD
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-27
Ejendomme (2)
Tidslinje (256)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-27 (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
K/S HABRO-SEDGEFIELD (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2014
Registreringsdato: 11.03.2014
Blå bog (fortsat)
Kjeld har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
31.12.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.05.2005 - 24.03.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.05.2005 - 24.03.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
17.03.2000 - 15.03.2010
Bestyrelsesmedlem
15.03.2010 - 11.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.03.2004 - 08.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.1994 - 12.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kjeld Amann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S der præsenterede et overskud på 154.421' DKK.
Kjeld har i alt siddet i bestyrelsen hos 102 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 4 måneder fra 1977 til 1995 hos ELITE SHIPPING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 356.575' DKK (VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.465.509' DKK (VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13.595' DKK (K/S HABRO-SEDGEFIELD).
En af de forbindelser som går igen i Kjeld' netværk er Peter Haahr Thomsen.