Jørgen Vedel Clausen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 1981 (43 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.029' DKK ECOMMUNICATION A/S (2021) |
Største underskud: | -108' DKK KNOW HOW REKLAME & MARKETING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 5.174' DKK ECOMMUNICATION A/S (2021) |
Største gæld: | 20.366' DKK IDÉ MARKED ApS (Nu: Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ECOMMUNICATION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ECOMMUNICATION A/S (17 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1981 ved Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS (tidligere IDÉ MARKED ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Jørgen Vedel Clausen Jensen i 10 år 10 måneder, før stoppet den 30. april 1992.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
ECOMMUNICATION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
ECOMMUNICATION A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2007
Registreringsdato: 01.01.2007 -
KNOW HOW REKLAME & MARKETING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.11.2002
Registreringsdato: 12.11.2002 -
ApS KBIL 9 NR. 979 (Nu: SD 1.JULI 1986 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.06.2002
Registreringsdato: 06.06.2002
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.06.1999 - 12.11.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.1986 - 06.06.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.12.1994 - 30.04.1998
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.06.1981 - 30.04.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Vedel Clausen Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved ECOMMUNICATION A/S der præsenterede et overskud på 3.029' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved ECOMMUNICATION A/S der præsenterede et underskud på 7' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 8 måneder fra 2007 til i dag hos ECOMMUNICATION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 403' DKK (ECOMMUNICATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.975' DKK (ECOMMUNICATION A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.181' DKK (IDÉ MARKED ApS (Nu: Ejendomsselskabet Hellerup af 16.12.2015 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Michael Vedel.