Lennart Larsen
Karrieren startede hos: | JOGL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.364' DKK K/S THEM (2020) |
Største underskud: | -2.832' DKK K/S THEM (2019) |
Største egenkapital: | 18.785' DKK K/S THEM (2015) |
Største gæld: | 67.988' DKK JØRCK & LARSEN HOLDING ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos K/S THEM (2016) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu meget længe siden i JOGL A/S (tidligere JØRCK OG LARSEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lennart Larsen i 39 år, før fratrædelsen d. 27. november 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med tekstiler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LELARSEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
LELARSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2014
Repræsentant (1)
-
Tunø Beboerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
Tunø Beboerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.04.2023
Registreringsdato: 11.04.2023 -
THEM I A/S (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.04.2022
Registreringsdato: 20.04.2022 -
LARSEN PRODUCTION ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.03.2022
Registreringsdato: 25.03.2022
Blå bog (fortsat)
Lennart har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
17.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2003 - 01.11.2021
Ejer
01.01.2013 - 20.04.2022
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Direktør
29.10.2013 - 25.03.2022
Reel ejer
17.06.2014 - 14.03.2019
Reel ejer
15.03.2019 - 01.04.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.01.2013 - 16.03.2020
Ejerandel: 33.34-49.99%
Lennart Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LELARSEN ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.932' DKK. Gennem holdingselskabet LELARSEN ApS har Lennart derfor også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Lennart Larsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S THEM kunne fremvise et overskud på 8.364' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor K/S THEM kunne fremvise et underskud på 2.832' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.188' DKK (LARSEN PRODUCTION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.448' DKK (LARSEN PRODUCTION ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.932' DKK (LELARSEN ApS).